Hanes ariannol REDDISH VALE SCHOOL TECHNOLOGY COLLEGE SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1067452
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2007 31/07/2008 31/07/2009 31/07/2010 31/07/2011
Cyfanswm Incwm Gros £114.41k £125.86k £98.14k £60.25k £46.53k
Cyfanswm gwariant £107.16k £125.78k £104.54k £51.22k £46.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A