Hanes ariannol GOSFORTH CENTRAL MIDDLE SCHOOL PARENT-TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1067955
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £15.11k £11.78k £9.04k £416 £3.05k
Cyfanswm gwariant £14.90k £10.09k £7.63k £7.76k £11.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 N/A N/A N/A