Hanes ariannol THE KINGSTON AVIATION HERITAGE TRUST

Rhif yr elusen: 1068247
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £9 £3.11k £2.50k £165 £2.35k
Cyfanswm gwariant £2.45k £1.13k £11.33k £4.62k £9.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A