Hanes ariannol OAKHILL EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1067583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00m | £1.87m | £771.43k | £1.86m | £2.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70m | £1.57m | £612.03k | £2.07m | £2.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.59m | £1.24m | £242.97k | £95.55k | £535.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.65k | £6.81k | £3.53k | £1.76m | £2.00m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £394.69k | £325.81k | £271.99k | £6.29k | £5.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £293 | £301.39k | £252.94k | £33 | £32 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £16.35k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.56m | £611.54k | £527.40k | £417.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.18k | £11.59k | £497 | £1.54m | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.10k | £14.51k | £292 | £5.49k | £5.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.78m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.