Hanes ariannol ROYAL NAVAL ASSOCIATION WIGAN BRANCH AREA 10

Rhif yr elusen: 1067798
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £1.21k £2.57k £620 £435 £0
Cyfanswm gwariant £1.21k £3.05k £744 £417 £136
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0