Hanes ariannol HORWICH SHOTTER CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1068651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £25.12k £188.41k £43.54k £26.80k £14.38k
Cyfanswm gwariant £111.40k £86.71k £93.88k £94.59k £71.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A