Hanes ariannol SWORD UK
Rhif yr elusen: 1068426
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2014 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.44k | £8.69k | £16.88k | £11.98k | £8.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.36k | £13.29k | £15.89k | £11.75k | £6.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.