Hanes ariannol KINGSNORTH RECREATION CENTRE

Rhif yr elusen: 1069858
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £0 £40.44k £34.75k £31.45k £40.36k
Cyfanswm gwariant £0 £42.18k £27.74k £32.42k £23.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A £25.00k