Hanes ariannol CHURCH OF GRACE MINISTRIES (WHITE CITY)

Rhif yr elusen: 1086650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.17k £38 £9.99k £43.48k £63.52k
Cyfanswm gwariant £39.13k £13.93k £7.67k £35.68k £65.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A