Hanes ariannol POTTERS HOUSE CHRISTIAN FELLOWSHIP LIVERPOOL

Rhif yr elusen: 1067914
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £34.37k £21.50k £14.73k £7.86k £8.45k
Cyfanswm gwariant £35.95k £28.17k £15.02k £7.80k £4.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A