Hanes ariannol WOKING, ITALIAN CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES

Rhif yr elusen: 1068159
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £4.20k £3.49k £4.09k £4.72k £4.75k
Cyfanswm gwariant £1.58k £1.84k £1.08k £1.60k £544
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A