Hanes ariannol NORTHAMPTON, PUNJABI CONGREGATIONAL JEHOVAH'S WITNESSES

Rhif yr elusen: 1068140
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £2.35k £2.83k £4.26k £2.95k £3.53k
Cyfanswm gwariant £3.43k £2.60k £3.97k £2.40k £3.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A