Hanes ariannol THE OLD SCHOOL HOUSE NURSERY

Rhif yr elusen: 1068289
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £51.48k £56.78k £67.11k £60.13k £64.22k
Cyfanswm gwariant £55.33k £58.28k £63.77k £59.12k £69.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £29.48k £38.87k £0 N/A