Hanes ariannol THE FRIENDS OF LYTHE C.E. SCHOOL

Rhif yr elusen: 1068719
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 329 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £4.34k £7.10k £2.26k £968 £5.61k
Cyfanswm gwariant £3.30k £6.59k £2.83k £1.57k £7.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A