Hanes ariannol OAKFIELDS PARENT TEACHERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1068591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (88 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £19.57k £5.69k £7.30k £22.47k £23.61k
Cyfanswm gwariant £17.96k £8.39k £3.46k £33.18k £21.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A