Hanes ariannol GUILDFORD AND WAVERLEY CROSSROADS CARE

Rhif yr elusen: 1069649
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £282.17k £354.45k £392.48k £341.73k £308.21k
Cyfanswm gwariant £277.78k £336.83k £359.23k £369.65k £301.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A