Hanes ariannol THE BRITISH EVACUEES ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1073507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.91k £42.03k £46.52k £52.99k £68.19k
Cyfanswm gwariant £60.84k £49.41k £52.17k £53.91k £48.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A