Hanes ariannol WICKHAM WATER MEADOWS MILLENNIUM GREEN TRUST

Rhif yr elusen: 1069235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.97k £5.67k £5.07k £7.13k £4.97k
Cyfanswm gwariant £8.29k £7.98k £6.93k £7.37k £2.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A