Hanes ariannol THE LIGHTHOUSE (LYTCHETT MATRAVERS) TRUST

Rhif yr elusen: 1071370
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £210.18k £223.79k £237.92k £412.61k £187.87k
Cyfanswm gwariant £212.95k £210.93k £191.81k £218.96k £167.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0