ymddiriedolwyr 6th Llangyfelach Scout Group
Rhif yr elusen: 1070345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kay Howell | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|||||
Simon Thorne | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Arthur Wayne Pike | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Ian Lawrence | Ymddiriedolwr | 02 September 2018 |
|
|
||||
Delyth Higgins | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
David Watson | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.