Hanes ariannol DIAL-A-RIDE (DENBIGHSHIRE) LIMITED
Rhif yr elusen: 1071162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.05k | £253.99k | £290.57k | £334.49k | £258.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £235.46k | £247.70k | £235.03k | £290.55k | £303.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £56.81k | £62.36k | £39.52k | £64.39k | £31.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.73k | £153.27k | £184.76k | £155.18k | £174.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.