Hanes ariannol ST. CLEMENTS PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1072374
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/09/2011 04/09/2012 04/09/2013 04/09/2014 04/09/2015
Cyfanswm Incwm Gros £32.10k £41.02k £48.96k £56.18k £50.24k
Cyfanswm gwariant £28.27k £39.72k £45.05k £50.06k £51.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0