Hanes ariannol CHORLEY LIONS CLUB CHARITY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1071904
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021
Cyfanswm Incwm Gros £5.49k £4.85k £5.87k £1.80k £2.14k
Cyfanswm gwariant £5.25k £4.72k £5.75k £1.68k £1.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A