Hanes ariannol THE DELPHI TRUST

Rhif yr elusen: 1075043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/03/2020 28/03/2021 28/03/2022 28/03/2023 28/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.60k £1.94k £10.05k £8.31k £0
Cyfanswm gwariant £5.72k £1.39k £9.09k £15.51k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £500 N/A N/A