Hanes ariannol CURO PLACES LIMITED

Rhif yr elusen: 1074574
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £39.51m £43.82m £52.71m £55.55m £59.03m
Cyfanswm gwariant £29.40m £34.14m £33.69m £43.47m £43.67m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £39.00m £41.23m £47.03m £49.67m £49.75m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £1.24m £2.59m £5.68m £5.89m £9.28m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £29.05m £34.05m £29.57m £39.02m £37.75m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £47.00k £87.00k £92.00k £119.00k £353.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £1.17m £1.06m £4.03m £4.33m £5.57m