Hanes ariannol COPING WITH CHAOS (DORSET)

Rhif yr elusen: 1076937
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £38.12k £83.68k £98.57k £141.34k £166.03k
Cyfanswm gwariant £36.67k £66.85k £103.28k £150.84k £103.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A