Hanes ariannol MACCLESFIELD WILMSLOW AND DISTRICT CITIZENS' ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1074187
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £222.83k £226.06k £298.16k £362.57k £342.43k
Cyfanswm gwariant £211.83k £223.86k £274.28k £307.95k £313.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A