Hanes ariannol THE CARLISLE & DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Rhif yr elusen: 1073444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.68k £13.41k £16.44k £10.50k £10.01k
Cyfanswm gwariant £27.23k £13.84k £14.69k £10.70k £9.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A