Ymddiriedolwyr LONGSANDS SCHOOL PTFA
Rhif yr elusen: 1073250

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Pocock | Cadeirydd | 02 October 2024 |
|
|
||||
Caroline Lang | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Natalie Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Bernadett Lantos | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Nicola Whitear | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Caroline Timmins | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Donna Duckworth | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Charlotte Kelly | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Joanne Anderson | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Diane Tipping | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.