Hanes ariannol HOME-START BURY METRO

Rhif yr elusen: 1079044
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2005 31/07/2006 31/07/2007 31/07/2008 31/07/2009
Cyfanswm Incwm Gros £123.80k £64.06k £138.65k £106.63k £91.68k
Cyfanswm gwariant £92.17k £96.22k £71.62k £98.65k £75.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A