Hanes ariannol MALPAS YOUNG PERSONS PROJECT

Rhif yr elusen: 1078000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.97k £11.72k £12.69k £19.62k £23.94k
Cyfanswm gwariant £19.29k £11.35k £16.70k £18.55k £26.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.50k £3.24k £3.61k £1.50k £1.50k