Hanes ariannol SUTTON PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1074710
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1038 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £73.33k £56.13k £64.29k £71.39k £62.83k
Cyfanswm gwariant £78.17k £76.87k £63.43k £61.90k £65.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £54.68k £41.06k £48.60k £52.20k £52.38k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A £534