Hanes ariannol BARNFIELD RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1073731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.85k £35.83k £29.26k £24.85k £38.20k
Cyfanswm gwariant £30.55k £58.50k £14.51k £27.04k £23.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £3.98k