Hanes ariannol MID SUSSEX RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1073736
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.44k | £13.25k | £13.65k | £8.02k | £7.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.07k | £12.97k | £10.44k | £12.55k | £12.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.