Hanes ariannol LONGMEAD RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1073744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.45k £802 £952 £4.72k £2.98k
Cyfanswm gwariant £5.26k £665 £1.56k £2.16k £1.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A