Hanes ariannol P.A.L.M.S. ( PORTLAND STREET, ADRIAN LODGE, MILL SUPPORTERS )

Rhif yr elusen: 1075587
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2007 31/05/2008 31/05/2009 31/05/2010 31/05/2011
Cyfanswm Incwm Gros £10.71k £11.64k £5.14k £7.89k £5.51k
Cyfanswm gwariant £11.31k £10.41k £8.77k £6.65k £7.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A