Hanes ariannol SON RISE CHRISTIAN MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1076883
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £37.85k £37.81k £41.89k £21.66k £24.91k
Cyfanswm gwariant £35.24k £31.30k £26.55k £22.10k £40.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A