Hanes ariannol COMMUNITY ACTION PROJECT

Rhif yr elusen: 1076090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £356.16k £351.75k £376.00k £331.02k £221.76k
Cyfanswm gwariant £367.35k £230.66k £297.00k £314.86k £278.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £266.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £26.60k £67.57k £88.00k N/A N/A