ymddiriedolwyr ST. THOMAS DAY NURSERY
Rhif yr elusen: 1101149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jens Dopke | Cadeirydd | 28 April 2022 |
|
|
||||
Dr Coppe Gerrit van Urk | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Dr Katharina Kessler | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Leonie Glitz | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Natalia Madzio | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Dr Ailsa Heather Catriona McLean | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Bo Hu | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.