Hanes ariannol THE CONNIE AND ALBERT TAYLOR CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1074785
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £103.26k £56.93k £48.60k £39.21k £5.18k
Cyfanswm gwariant £2.90m £431.41k £408.79k £798.91k £846.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A