Hanes ariannol SPRINGBRIDGE CARRIAGE DRIVING CENTRE (INCORPORATING THE CHARNWOOD DRIVING FOR THE DISABLED GROUP)

Rhif yr elusen: 1074103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.44k £16.24k £30.52k £12.91k £17.82k
Cyfanswm gwariant £17.94k £21.92k £27.04k £30.88k £18.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £16.88k N/A N/A