Ymddiriedolwyr ASHTON KEYNES MILLENNIUM GREEN TRUST
Rhif yr elusen: 1074988

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Stockwell | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Alison Bone | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
David Karn | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
JOHANNA TIPPING | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|||||
Natasha Anna Silvia Inzani | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Hazel Blackburn | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
Ashley Seymour | Ymddiriedolwr | 11 December 2014 |
|
|
||||
MICHAEL PETER ASHLEY SEYMOUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ERNIE TIDMARSH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.