Hanes ariannol THE BRITISH FEDERATION OF YOUTH MARCHING BAND ORGANISATIONS

Rhif yr elusen: 1079391
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2008 31/07/2009 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012
Cyfanswm Incwm Gros £11.61k £29.24k £12.13k £2.51k £32.17k
Cyfanswm gwariant £11.09k £23.75k £16.60k £7.96k £24.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A