Dogfen lywodraethu TRENTHAM BRASS BAND
Rhif yr elusen: 1076320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17/11/1998 AS AMENDED ON 22/06/1999 AS AMENDED ON 12/09/2003 AS AMENDED ON 14/05/2004 AS AMENDED ON 12/11/2010 AS AMENDED ON 15/01/2016
Gwrthrychau elusennol
A) ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART OF BRASS BAND MUSIC. B) DEVELOP PUBLIC APPRECIATION IN THE SAID ART BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND RECITALS. C) ENTER BAND CONTESTS WHICH TO PROVIDE AN OPPORTUNITY FOR MUSICAL DEVELOPMENT. D) PROMOTE AND PROVIDE EDUCATIONAL AND TRAINING OPPORTUNITIES FOR NEW BRASS AND PERCUSSION INSTRUMENTALISTS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.