Hanes ariannol AID TO THE BALKANS FORWARD TRUST (A2B)

Rhif yr elusen: 1077088
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £82.66k £91.69k £101.52k £64.26k £71.44k
Cyfanswm gwariant £46.36k £93.51k £133.02k £58.92k £70.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0