Ymddiriedolwyr ST STEPHENS MILLENNIUM GREEN TRUST
Rhif yr elusen: 1076240

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN LANG WILSON | Cadeirydd | 08 May 2011 |
|
|
||||
Jonathan Smale Nash | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Arwel Owen Lewis | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Anne Rosemary Lorwerth Love | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Duncan Spooner | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Peter John Akbar | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Christopher Robert Melbourne | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Claxton | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
CLAIRE BEADSMORE SMITH | Ymddiriedolwr | 08 May 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.