Hanes ariannol THE KING’S CE(A) SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1076077
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.59k £722 £73.03k £45 £559
Cyfanswm gwariant £1.62k £1.15k £25.44k £45.47k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A