Hanes ariannol JO'S TRUST

Rhif yr elusen: 1076289
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2006 31/07/2007 31/07/2008 31/07/2009 31/07/2010
Cyfanswm Incwm Gros £141.76k £159.79k £149.81k £210.24k £231.69k
Cyfanswm gwariant £138.57k £144.60k £175.69k £170.37k £514.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A