Hanes ariannol HIGH SOCIETY

Rhif yr elusen: 1077625
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £0 £12.10k £47.19k £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £9.00k £26.36k £6.54k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A