Hanes ariannol PLAY THERAPY SERVICES NORTHAMPTONSHIRE (PTSN)

Rhif yr elusen: 1084418
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £184.68k £223.35k £173.28k £208.44k £36.79k
Cyfanswm gwariant £181.54k £222.18k £166.95k £194.21k £59.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A